2011-01-06: Die Gesellschafterversammlung vom 27.12.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Geschäftsanteile) beschlossen. Geschäftsanschrift: Haunestraße 1, 36093 Künzell.
2019-02-20: Bestellt als Geschäftsführer: Dröder, Hans-Jörg, Künzell, *04.11.1988, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dröder, Hans-Jörg, Künzell, *04.11.1988.
2022-07-18: Nicht mehr Geschäftsführerin: Döll, Christina, Petersberg, *07.04.1958.