2012-03-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Cobos, Antonia Garcia verh. Klemann, Singen, *12.06.1953; Klemann, Pablo Bernd Willi, Singen Hohentwiel, *04.04.1981. Bestellt als Geschäftsführer: Kunz, Friedrich, Öhningen, *23.01.1953, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-02-03: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Kunz, Friedrich, Öhningen, *23.01.1953, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Klemann, Pablo Bernd Willi, Singen Hohentwiel, *04.04.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-03-24: Änderung der Geschäftsanschrift: Werner-von-Siemens-Str. 22, 78224 Singen Hohentwiel.
2021-09-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Klemann, Pablo Bernd Willi, Singen Hohentwiel, *04.04.1981; Kunz, Friedrich, Öhningen, *23.01.1953. Bestellt als Geschäftsführer: Klemann, Nico-Gabriel Manfred Franz, Singen Hohentwiel, *12.08.1993, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.