2005-08-12: Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Abs. 2 (Geschäftsführung/-vertretung) beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Wolfgart, Martin, Münster, *25.07.1953, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Eberwein, Ruth, Münster, *27.09.1949, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-01-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Eberwein, Ruth, geb. Brockmann, Münster, *27.09.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Wolfgart, Ute, Münster, *11.09.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.