2015-05-18: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 30.03.2015. Geschäftsanschrift: Haslah 31, 27711 Osterholz-Scharmbeck. Gegenstand: Der An- und Verkauf sowie der Im- und Export und Handel von LED-Leuchtmitteln aller Art sowie der Im- und Export von Leuchtmittelträgern aller Art und technische Komponenten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Geschäftsführer: Beckmann, Meike, Osterholz-Scharmbeck, *24.12.1973; Heyer, Horst Martin, Osterholz-Scharmbeck, *28.08.1958, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-11-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Beckmann, Meike, Osterholz-Scharmbeck, *24.12.1973. Geschäftsführer: Beckmann, Kai, Osterholz-Scharmbeck, *09.08.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.