2013-01-04: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hapke, Helmut. Bestellt: Geschäftsführer: Graf, Britta, Berlin, *26.08.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-12-12: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Stukenbreite 3, 38889 Blankenburg. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Graf, Britta, Berlin, *26.08.1977. Bestellt: Geschäftsführer: Hapke, Helmut, Blankenburg, *31.03.1949, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.