2014-07-17: Die Gesellschafterversammlung hat am 30.06.2014 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (STAMMKAPITAL, STAMMEINLAGE) zu ändern. Änderung zur Geschäftsanschrift: Oberntorwall 13/14, 33602 Bielefeld. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.
2014-08-06: Geschäftsführer: Heitlinger von der Emde, Anna Charlotte, Wiesloch, *10.02.1976, einzelvertretungsberechtigt.
2016-02-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Regul, Renate, Bielefeld, *16.10.1950.