2013-07-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Holtdirk, Markus, Erwitte, *21.03.1970; Holtdirk, Stefan, Erwitte, *26.11.1974.
2020-10-09: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Höpfner, Birgit, Erwitte, *02.01.1963.
2022-07-15: Bestellt als Geschäftsführer: Holtdirk, Marcus, Anröchte, *21.03.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Ergänzung des Geburtsdatums sowie Änderung der Vertretungsregelung Geschäftsführer: Holtdirk, Bernhard, Lippstadt, *02.04.1946, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Holtdirk, Marcus, Erwitte, *21.03.1970.