2008-06-09: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.03.2008. Gegenstand: der Betrieb eines Holzbau- und Zimmereigeschäfts. Stammkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Rehfuß, Robert, Meßstetten, *24.12.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Hofer, Judith, Gosheim, *04.06.1981.
2008-11-17: Bestellt als Geschäftsführer: Haigis, Torsten, Dietingen, *01.11.1976, einzelvertretungsberechtigt.
2009-08-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Haigis, Torsten, Dietingen, *01.11.1976.Geschäftsanschrift: Geyerbad 38, 72469 Meßstetten.