2012-06-01: Firma: Holzmarkt plus eG Sitz / Zweigniederlassung: Berlin Gegenstand: Die Verwaltung eigenen Vermögens und geschäftliche Angelegenheiten jeder Art, die der Genossenschaft nutzen, insbesondere die urbane, kulturelle sowie wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung des Grundstücks Holzmarktstr. 24-30. Ideen der Mitglieder bis hin zur Gründung von gemeinsamen Unternehmen werden unterstützt und umgesetzt. Die Genossenschaft tätigt keine erlaubnispflichtigen Bankgeschäfte i. S. der §§ 1 ff. KWG. Nachschusspflicht: keine Nachschusspflicht Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten. Vorstand:; 1. Husten, Mario, *20.04.1967, Berlin; Vorstand:; 2. Schweins, Markus, *29.08.1968, Berlin Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft; Die Satzung ist errichtet am 25.04.2012.; Die Satzung ist am 29.05.2012 geändert in § 1 (Firma)..
2013-01-28: Nicht mehr Vorstand:; 2. Schweins, Markus; Änderung zu Nr. 1:; Vorstand:; Husten, Mario; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstand:; 3. Dieziger, Michael Juval, *15.08.1974, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen.
2015-06-11: Firma: Holzmarkt 25 eG; Rechtsform: Die Satzung ist am 29.08.2013 geändert in § 1 (Firma, Sitz, Zweck und Gegenstand).
Die Satzung ist am 05.11.2014 geändert in § 1 (Firma, Sitz, Zweck und Gegenstand) hinsichtlich der Firma.