2005-01-28: Hoppmann & Pohlmann OHG, Minden (Stiftsallee 72 - 74, 32425 Minden, Vermittlung und Verwaltung von Versicherungsverträgen und Finanzdienstleistungen nebst allen damit einhergehenden Tätigkeiten und Geschäftsfeldern). Offene Handelsgesellschaft. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Hoppmann, Gerfried, Minden, *06.05.1949; Pohlmann, Andreas, Hille, *02.11.1973.
2010-03-12: Nun: Einzelkaufmann. Nach Änderung der Firma Hoppmann & Pohlmann Inh. Andreas Pohlmann e.K. Geschäftsanschrift: Stiftsallee 72-74, 32425 Minden. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Hoppmann, Gerfried, Minden, *06.05.1949. Nun Inhaber: Pohlmann, Andreas, Hille, *02.11.1973. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Andreas Pohlmann, Hille, *02.11.1973 ist nunmehr Alleininhaber. Die Firma ist geändert.