2007-01-31: Bestellt: Geschäftsführer: Gümbel, Oliver, München, *28.03.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-12-08: Geschäftsanschrift: Taunusstr. 45 Haus 4, Raum 416/417, 80807 München.
2012-01-18: Die Gesellschafterversammlung vom 04.01.2012 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 35,41 EUR und die Änderung der §§ 3 (Stammkapital), 4 (Geschäftsführung, Vertretung) und 7 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 25.600,00 EUR. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gümbel, Horst, Kaufmann, München.