2005-12-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Lichtenstein, Karl-Heinz.
2007-05-18: Die Gesellschafterversammlung hat am 22.12.2006 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen.
2008-08-08: Bestellt zum Geschäftsführer: Graßmann, Günther, Essen, *05.08.1951.
2010-05-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Kaufmann Budnick, Achim, Essen, *20.08.1959. Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Kisselbach, Sabine, Oer-Erkenschwick, *28.09.1963, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-05-21: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Dr. Kisselbach, Sabine, Oer-Erkenschwick, *28.09.1963, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-04-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kisselbach, Sabine, Oer-Erkenschwick, *28.09.1963. Bestellt zum Geschäftsführer: Vu, Duong Danh, Bochum, *17.12.1971, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-02-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Vu, Duong Danh, Bochum, *17.12.1971. Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Flämig, Günther, Hattingen, *25.09.1968, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Graßmann, Günther, Essen, *05.08.1951, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-14: Bestellt zum Geschäftsführer: Thiemeyer, Katrin Lydia, Wuppertal, *22.03.1984, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Graßmann, Günther, Essen, *05.08.1951.
2020-06-04: Nach Namensänderung nunmehr Geschäftsführer: Abraha, Katrin Lydia, Wuppertal, *22.03.1984, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-09-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Flämig, Günther, Hattingen, *25.09.1968. Bestellt zum Geschäftsführer: Jacob, Sigrid, Essen, *12.04.1964.