2012-01-02: Bestellt als: Geschäftsführer: Klein, Christoph, Lingenfeld, *23.09.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-03-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Klein, Christoph, Lingenfeld, *23.09.1981.
2020-04-03: Bestellt als Geschäftsführer: Klein, Thomas, Lingenfeld, *01.11.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.