2014-06-27: Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Ergänzung des § 9 (Beirat) beschlossen.
2014-08-11: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Werner, Christoph Rudolf, Reichenbach, *19.12.1952. Bestellt: Geschäftsführer: Reinhold, Michael, Leipzig, *22.03.1968, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Reinhold, Michael, Leipzig.