2005-07-18: Hotel Sonnenhof Wyss oHG, Pleinfeld (Sportpark 13, 91785 Pleinfeld, Errichtung und Betrieb eines Hotels). Offene Handelsgesellschaft. Beginn: 27.09.1982. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Kuschka, Sabine, geb. Ehrnsperger, Neumarkt i.d.OPf., *03.07.1975; Wyss, Susanne, geb. Ehrnsperger, Mörschwil/Schweiz, *01.09.1977. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Wyss, Kurt, Mörschwil/Schweiz, *03.01.1970. Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Fritz Berger GmbH & Co KG, Neumarkt i.d.OPf. (AG Nürnberg HRA 12482). Der Sitz ist von Neumarkt i.d.OPf. (AG Nürnberg HRA 8570) nach Pleinfeld verlegt. Die Firma ist geändert. Bisher: Hotel Sonnenhof Fritz Berger oHG.