2015-01-09: (Betrieb eines Bio- und Wellnesshotels.). Offene Handelsgesellschaft. Geschäftsanschrift: Ignaz-Reder-Str. 3, 97638 Mellrichstadt. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Schulze Dieckhoff, Matthias, Mellrichstadt, *21.11.1961; Sturm-Schulze Dieckhoff, Christa, Mellrichstadt, *06.11.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-05-08: Rechtsform geändert, nun: Kommanditgesellschaft. Firma geändert, nun: Hotel Sturm GmbH & Co. KG. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Hotel Sturm Verwaltungs GmbH, Mellrichstadt , einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Geschäftsführer -, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Schulze Dieckhoff, Matthias, Mellrichstadt, *21.11.1961; Sturm-Schulze Dieckhoff, Christa, Mellrichstadt, *06.11.1965.