2009-07-20: Personendaten berichtigt, nun: Geschäftsführer: Herrmann, Dennis, Ingolstadt, *22.02.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-07-28: Die Gesellschafterversammlung vom 13.7.2017 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Betreiben von gastronomischen Betrieben aller Art, Dienstleistungen für Gastronomiebetriebe sowie Vermietung von Büro- und Arbeitsflächen auf Zeit incl. aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.
2020-10-13: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Wild, Stefan, Münchsmünster, *25.07.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.