2013-12-04: Bestellt: Geschäftsführer: Reischer, Michael, Bad Füssing, *02.05.1976, einzelvertretungsberechtigt.
2015-08-22: Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2015 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 20.455,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 45.455,00 EUR. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Reischer, Michael, Bad Füssing, *02.05.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-05-28: Die Gesellschafterversammlung vom 17.05.2019 hat die Änderung des § 7 Ziffer 4 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.