2011-05-09: (die Be- und Verarbeitung von Natursteinen sowie den Handel mit und den Vertrieb von Natrusteinen und Natursteinprodukten und die Erbringung aller damit zusammenhängenden Beratungs-, Dienst- und Werkleistungen zum Gegenstand hat.). Offene Handelsgesellschaft. Geschäftsanschrift: Felsenauer Straße 4, 79761 Waldshut-Tiengen. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Die persönlich haftenden Gesellschafter können von den Beschränkungen des § 181 BGB allgemein befreit werden. Persönlich haftende Gesellschafterin: Huber, Jutta Maria, Küssaberg, *15.10.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Persönlich haftender Gesellschafter: Huber, Markus Hans, Küssaberg, *07.07.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-05-20: Rechtsform geändert; nun: Kommanditgesellschaft. Firma geändert; nun: Huber Natursteine GmbH & Co. KG. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Huber Natursteine Verwaltungs GmbH, Waldshut-Tiengen (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 711465), mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Geschäftsführer -, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden als Persönlich haftende Gesellschafterin: Pietraß-Huber, Jutta Maria, geb. Huber, Küssaberg, *15.10.1972. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Huber, Markus Hans, Küssaberg, *07.07.1969.