2006-04-12: Ausgeschieden als persönlich haftende Gesellschafter: Kläsener, Anna Agnes, Gladbeck, *10.07.1935; Kaufmann Kläsener jr., Hubert, Gladbeck. Eingetreten als persönlich haftende Gesellschafter: Kläsener, Hubertus Franz, Dorsten, *27.06.1960; Kläsener, Andreas, Gladbeck, *12.06.1961; Kläsener, Maria Elisabeth, Gladbeck, *08.02.1966.
2009-04-14: Geschäftsanschrift: Fuldastr. 2, 45768 Marl. Der Sitz ist nach Marl verlegt.
2017-02-22: Rechtsform geändert, nunmehr: Kommanditgesellschaft. Firma geändert, nunmehr: Hubert Kläsener jr. Flüssigkeitstransporte GmbH & Co. KG. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Kläsener, Andreas, Gladbeck, *12.06.1961; Kläsener, Hubertus Franz, Dorsten, *27.06.1960; Kläsener, Maria Elisabeth, Gladbeck, *08.02.1966. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Hubert Kläsener jr. Verwaltungs GmbH, Marl , mit der Befugnis -auch für jeden Geschäftsführer-, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.