2012-11-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Nabbe, Hubert, Münster, *30.01.1929; Nabbe, Marianne, Münster, *09.09.1928. Bestellt als Geschäftsführer: Nabbe, Thomas, Münster, *27.10.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-11-28: Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 6, 9 und 10 beschlossen.
2013-06-27: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Hohenhorst, Wilhelm, Münster, *18.02.1965.
2017-09-20: Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 sowie in § 7 beschlossen.