2013-02-01: ). Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt die Gesellschaft allein. Persönlich haftende Gesellschafter: Briege, Ronny, *03.10.1978, Bremen; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Laage, Ilon, *23.08.1987, Bremen; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Offene Handelsgesellschaft.
2018-04-11: Huchtinger Bestattungshaus Laage & Briege e. K., Inh. Ilon Laage-Rabenschlag; Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter: Briege, Ronny; Änderung zu Nr. 2: Inhaberin: Laage-Rabenschlag, Ilon, *23.08.1987, Ganderkesee; nunmehr: Einzelunternehmen; Die Gesellschaft ist aufgelöst.