2016-03-21: Geschäftsführer: 3. Stürck, Malte, *11.04.1991, Kiel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2018-06-06: Sitz der Firma: Sitz/Niederlassung: Kiel; Geschäftsanschrift: Liebigstr. 10, 24145 Kiel; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.05.2018 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2.