von Poll Immobilien GmbH
Formell
2006-12-22:
Bestellt als Geschäftsführer: Ritter, Daniel, Frankfurt am Main, *05.11.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Ritter, Daniel, Frankfurt am Main., *05.11.1971. Einzelprokura: von Poll, Beata, Frankfurt am Main, *18.08.1967.
2008-08-04:
Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2008 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 75.000,00 EUR und die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. Neues Stammkapital: 100.000,00 EUR.
2010-03-22:
Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 6 (Gesellschafterversammlung) und 7 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Gemäß § 3 EGGmbHG v.A.w eingetragen als Geschäftsanschrift: Eschersheimer Landstraße 537, 60431 Frankfurt am Main.
2010-08-16:
Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2010 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschafts- vertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. Neues Stammkapital: 200.000,00 EUR.
2012-08-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kücükkaplan, Tommas, Frankfurt am Main, *10.08.1980.
2013-03-18:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Feldbergstraße 35, 60323 Frankfurt am Main.
2015-03-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Catanzaro, Eva, Frankfurt, *22.10.1984; Schömig, Katja, Kronberg, *22.04.1970.
2015-12-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Berger, Hans-Jürgen, Frankfurt am Main, *01.02.1945.
2016-09-30:
Prokura erloschen: Catanzaro, Eva, Frankfurt am Main, *22.10.1984.
2017-02-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Hahn, Jörg Peter, Wadern, *13.08.1962.
2017-02-16:
Die Gesellschafterversammlung vom 27.01.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 beschlossen.
2018-02-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kunz, Ralph Jürgen, Stockstadt, *13.04.1967.
2018-07-27:
Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Streichung der §§ 10 , 11 (Ehelicher Güterstand), 12 (Abtretung und Belastung von Geschäftsanteilen), 13 (Erbfolge), 14 (Austritt), 15 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 16 (Bewertung und Abfindung), 17 (Einsichts- und Auskunftsrecht, Verschwiegenheitspflicht), 18 (Wettbewerbsverbot), 19 Andienungspflicht) sowie die Umänderung der Vorschriften von § 20 (Bekanntmachungen) in § 10, § 21 (Schlussbestimmungen) in § 11 und § 22 (Kosten) in § 12 beschlossen.
2018-08-28:
Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Hahn, Jörg Peter, Wadern, *13.08.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dr. Hahn, Jörg Peter, Wadern, *13.08.1962.
2018-10-29:
Einzelprokura: Kücükkaplan, Tommas, Frankfurt am Main, *10.08.1980.
2018-11-19:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Einzelprokura: Kaplan, Tommas, Frankfurt am Main, *10.08.1980.
2018-12-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Neumann-Catanzaro, Eva, Frankfurt am Main, *22.10.1984.
2019-02-04:
Mit der von Poll Immobilien Holding GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 111444) als herrschendem Unternehmen ist am 30.01.2019 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen vom 30.01./31.01.2019 zugestimmt.
2019-04-15:
Einzelprokura: Wied, Marc Kristof, Frankfurt am Main, *25.02.1988.
2020-02-10:
Prokura erloschen: Berger, Hans-Jürgen, Frankfurt am Main, *01.02.1945.
2021-01-19:
Geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Hahn, Jörg Peter, Frankfurt am Main, *13.08.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Wied, Marc Kristof, Frankfurt am Main, *25.02.1988.
2021-06-28:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Eggert, Melanie, Zossen, *13.02.1983.
2021-08-25:
Einzelprokura: Dosch, Dirk, Frankfurt am Main, *20.07.1977.
2022-05-11:
Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hahn, Jörg Peter, Frankfurt am Main, *13.08.1962.