2008-03-18: Die Gesellschafterversammlung vom 28.01.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschnitt VI Absatz (6) (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Grulms, Hulda, Kauffrau, Mönchengladbach. Bestellt als Geschäftsführer: Grulms, Rudolf, Mönchengladbach, *21.10.1929, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-06-04: Die Gesellschafterversammlung vom 08.05.2008 hat den Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst. Bestellt als Geschäftsführer: Schwab, Dieter, Mönchengladbach, *14.08.1946, einzelvertretungsberechtigt.
2012-02-07: Änderung zur Geschäftsanschrift: Bahner 76-78, 41238 Mönchengladbach.
2016-12-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Grulms, Rudolf, Mönchengladbach, *21.10.1929. Bestellt als Geschäftsführer: Schwab, Michael, Mönchengladbach, *18.03.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.