2009-04-17: Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Bruchsal. Neue Geschäftsanschrift: Im Schollengarten 24, 76646 Bruchsal.
2022-01-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Hübner, Karl, Kaufmann, Karlsruhe. Bestellt als Geschäftsführer: Renz, Jonas, München, *30.11.1981, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.