2016-06-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Hundt, Rosemarie Josefine, Kauffrau, Köln.
2019-01-08: Bestellt als Geschäftsführer: van Haag, Rita Maria, Köln, *17.03.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Ergänzung des Geburtsdatums von Amts wegen, weiterhin Geschäftsführer: Hundt, Klaus Dieter, Köln, *07.12.1950, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.