2006-10-23: Die Gesellschafterversammlung vom 31. Mai 2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 2 (Stammkapital, Stammeinlagen) sowie § 17 Abs. 2 und Abs. 3 (Güterstand, Vererbung) beschlossen.
2007-07-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmitz, Hermann jun., Kaufmann, Siegen, *07.02.1935. Prokura gemeinsam mit einem nicht einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Orth, Hans-Arthur, Freudenberg, *13.12.1957.
2018-12-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem nicht einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fild, Jörn-Micha, Freudenberg, *18.01.1991; Stock, Bettina, Siegen, *27.01.1961.
2021-11-19: Bestellt als Geschäftsführer: Schmitz, Sven, Siegen, *12.04.1990, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.