2006-03-22: Stamm- bzw. Grundkapital: 26.100 EUR Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Bothe, Iris, geb. Schleußner; Änderung zu Nr. 2; Geschäftsführer:; Kühne, Lothar; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.06.2005 ist das Stammkapital unter gleichzeitiger Erhöhung auf 26.100,- EUR umgestellt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital)..
2020-12-30: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Heidekampweg 55, 12437 Berlin; Stamm- bzw. Grundkapital: 56.100,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.12.2020 ist das Stammkapital um 30.000,00 EUR auf 56.100,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 .