2016-08-22: Name der Firma: Hylte Sonnenschutz & Tortechnik GmbH; Vorstand: Änderung zu Nr. 4: Geschäftsführer: Biallas, Ulf; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 6.
Trafalczyk, Tiemo, *14.06.1991, Tangstedt; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Trafalczyk, Alica; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 und insgesamt neu gefasst.
2017-03-30: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Ulzburger Straße 348, 22846 Norderstedt
2018-11-28: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Alter Kirchenweg 1, 22844 Norderstedt