2006-03-28: Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Claessens, Wim Maria, *15.07.1962, Knokke-Heist; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen. Die Gesellschafterversammlung vom 17.02.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen und den Gesellschaftsvertrag geändert..
2006-04-26: Änderung zu Nr. 1; Geschäftsführer: Dhuyvetters, Robert; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen..
2007-11-29: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dhuyvetters, Robert..
2018-05-30: Vorstand: Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Claessens, Wim Maria, *15.07.1962, Sint-Niklaas / Belgien; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Siegemund, Sven, *27.05.1973, Plessa; Einzelprokura; 2.
Claessens, Tom, *16.05.1989, Sint-Niklaas / Belgien; Einzelprokura