2014-02-05: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Walther-Nernst-Straße 1, 12489 Berlin; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Soika, Norbert
2022-06-07: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Barig, Sven; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Hofmann, Ulrich; Geschäftsführer: 3.
Meierhofer, Maximilian Nepomuk, *10.08.1989, München; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 4.
Reichelt, Michael, *27.07.1986, München; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen