2014-04-28: Bestellt als einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bücken, Ralf, Erkelenz, *04.08.1966. Nicht mehr Geschäftsführer: Bücken, Alfred, Kaufmann, Alsdorf.
2021-09-16: Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Baesweiler beschlossen. Baesweiler. Geschäftsanschrift: Theodor-Heuss-Str. 31, 52499 Baesweiler.