2022-01-10: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gohlke, Sabine, Niederstriegis OT Mahlitzsch, *07.05.1958. Bestellt: Geschäftsführer: Büchner, Thomas, Dresden, *03.07.1978; Jersemann, Ronny, Dresden, *24.07.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.