2010-10-13: Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Jens, Winterberg, *14.12.1977, einzelvertretungsberechtigt.
2011-02-16: Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Geschäftsanschrift) beschlossen. Neue Geschäftsanschrift: Im Orketal 6, 59955 Winterberg.
2011-04-20: Die Gesellschafterversammlung vom 29.03.2011 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages mit gleichzeiger Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Handel mit sowie Import und Export von Industrieartikeln jeglicher Art.
2012-12-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Schäffken, Edi, Winterberg-Elkeringhausen, *26.10.1947.
2013-02-06: Änderung zur Geschäftsanschrift: Wiesenstraße 52, 59955 Winterberg.
2014-02-18: Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.