2008-04-09: Die Gesellschafterversammlung vom 14.03.2008 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 16 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Aschheim, Landkreis München.
2009-02-04: Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2008 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 12.500,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Stammkapital) und 11 (Veräußerung von Geschäftsanteilen) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Saturnstraße 2, 85609 Aschheim. Neues Stammkapital: 37.500,00 EUR. Bestellt: Geschäftsführer: Dow, Randall, Unterhaching, *24.05.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-07-30: Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2014 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 16 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Unterschleißheim, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Carl-von-Linde-Straße 32, 85716 Unterschleißheim.
2015-11-20: Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2015 hat die Änderung des § 10 der Satzung beschlossen.
2016-01-15: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Eberlein, Gerhard, München, *03.12.1957. Bestellt: Geschäftsführer: Jachtschütz, Ralf, Wolfschlugen, *26.01.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.