2005-10-13: Bestellt als Geschäftsführer: Duhr, Frank, Wuppertal, *04.05.1966, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-04-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Duhr, Frank, Wuppertal, *04.05.1966.
2018-09-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Falk, Detlef, Velbert, *15.01.1947.
2019-05-29: Einzelprokura: Janssen, Hendrik Björn, Wülfrath, *16.06.1974.