2010-02-11: Die Gesellschafterversammlung vom 30.12.2009 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 sowie die Änderungen der §§ 1 (Sitz) und 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. Sitz verlegt, nun: Neuer Sitz: Künzell. Geschäftsanschrift: Am Frankengrund 3, 36093 Künzell. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.
2016-07-04: Bestellt als Geschäftsführer: Stumpf, Dominik, Frankfurt, *19.11.1984, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-06-13: Die Gesellschafterversammlung vom 17.05.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 beschlossen. Neuer Gegenstand: ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin und Übernahme der Geschäftsführung der Firma IETEC Orthopädische Einlagen GmbH Produktions KG (HRA 1164 AG Fulda); ferner die Beteiligung und die Geschäftsführung bei gleichen oder ähnlichen Unternehmen.
2021-07-19: Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 und 5 (Geschäftsführung/Vertretung) beschlossen.
2021-09-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Stumpf, Jürgen, Orthopädieschuhmachermeister, Künzell.