2005-01-05: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Prof. Dr. Dilger, Klaus, Maschinenbauingenieur, Braunschweig, *26.02.1962.
2005-02-16: Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2004 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 85,41 EUR auf 25.650,00 EUR und die Änderung der §§ 1 Sitz) und 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Ismaning, Landkreis München.
2019-01-08: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Prof. Dr.-Ing. Mazac, Karel, Friedberg, *13.11.1941. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Lammel, Christian Wolfgang, Diplom-Ingenieur, Ismaning, *11.11.1966.
2020-10-17: Die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2020 hat die Satzung neu gefasst. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Lammel, Christian Wolfgang, Ismaning, *11.11.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.