2013-04-04: Änderung der Geschäftsanschrift: Gottfried-Schenker-Straße 18, 09244 Lichtenau.
2021-06-25: Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2021 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Dabei wurde insbesondere geändert: § 2 . Neuer Gegenstand: Durchführung von Messungen, Analysen, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, Erstellung von Gutachten, Beratungstätigkeit, Entwicklung und Herstellung von Gerätetechnik, Messverfahren sowie Vertrieb und Handel von Geräten und Know-how auf den Gebieten Umwelttechnik, Analytik, Drohnentechnologie und hierzu mittelbar und unmittelbar notwendiger Bereiche wie Medizin, Biologie, Geophysik, Messtechnik, Chemie, Computertechnik und Spektroskopie.
2021-07-06: Bestellt: Geschäftsführer: Wilhelms, Antje, Limbach-Oberfrohna, *27.01.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-07: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Prof. Dr. habil. Scharff, Wolfram, Chemnitz, *18.03.1952.