2013-07-26: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.05.2013. Geschäftsanschrift: Hansastraße 23, 76189 Karlsruhe. Gegenstand: Die Reinigung, Entfettung, Wartung und Überprüfung von Fettfiltern und Belüftungssystemen sowie der Handel mit lufttechnischen Geräten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: de Ponnat, Evrard, Le Mesnil Le Roi/Frankreich, *19.09.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-06-21: Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und § 2 Abs. 1 (Gegenstand der Gesellschaft) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Ettlingen. Änderung der Geschäftsanschrift: Am Hardtwald 6 - 8, 76275 Ettlingen. Gegenstand geändert; nun: Die Hygienereinigung und die Inspektion von Klima- und Lüftungssystemen. Bestellt als Geschäftsführer: Lucereau, Christophe, Straßburg / Frankreich, *16.07.1978. Prokura erloschen: Lucereau, Christophe, Straßburg, *16.07.1978.
2019-01-29: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 27.780,00 EUR erhöht.
2021-09-30: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Lucereau, Christophe, Strasbourg / Frankreich, *16.07.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.