2017-07-25: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 19.07.2017. Geschäftsanschrift: Perdekamp 2, 48249 Dülmen. Gegenstand: Die Produktentwicklung, Produktherstellung und der Vertrieb von Chemieprodukten, die Beratung und Schulung im Bereich Umweltschutz, Sicherheitstechnik, Chemie und Chemietechnik. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Krönke, Thomas, Dülmen, *06.01.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-04-21: Bestellt zum Geschäftsführer: Krigel, Tanja, Dülmen, *17.11.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-10-29: Bestellt zum Geschäftsführer: Middendorf, Daniel, Norderstedt, *03.01.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Krigel, Tanja, Dülmen, *17.11.1969.
2021-11-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Krönke, Thomas, Dülmen, *06.01.1966.