2008-01-11: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und § 13 Ziffer 3 (Beirat) beschlossen. Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 81.100,00 EUR erhöht. 81.100,00 EUR. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Berger, Markus, Friolzheim, *19.12.1967; Fränkle, Felix, Kämpfelbach, *30.11.1967.
2009-01-30: Geschäftsanschrift: Karlsruher Str. 34, 75179 Pforzheim. Bestellt als Geschäftsführer: Berger, Markus, Friolzheim, *19.12.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Berger, Markus, Friolzheim, *19.12.1967.
2010-09-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Eberle, Roland, Pforzheim, *22.06.1956.
2012-08-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Berger, Markus, Friolzheim, *19.12.1967.
2015-07-15: Bestellt als Geschäftsführer: Isgüder, Mustafa, Karlsruhe, *17.08.1965; Schwarzer, Thomas Detlef, Pforzheim, *16.09.1964, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2015-08-28: Die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Gegenstand von Amts wegen berichtigt in: Die Planung von Tätigkeiten aller Art im Bereich der technischen Ausrüstung. Dazu gehört auch die fachlich einschlägige Beratung und die ingenieurmäßige Betreuung (Engineering) in diesem Bereich.
2015-12-15: Vertretungsbefugnis und personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Leipert, Norbert, Pforzheim, *26.07.1944, einzelvertretungsberechtigt.
2016-12-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Leipert, Norbert, Pforzheim, *26.07.1944.
2022-05-18: Bestellt als Geschäftsführer: Storz, Michael, Ispringen, *23.03.1983, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Kucher, Wolfgang, Königsbach-Stein, *08.12.1956.