2020-01-08: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Ullsperger, Irmgard, Diplom-Geologin, Stockdorf, *27.12.1956. Bestellt: Geschäftsführer: Scheubeck, Ulrich, Babensham, *08.03.1962; Sperling, Barbara, Erdweg, *04.05.1956, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Kampfer, Martin, Markt Schwaben, *15.10.1959; Scheubeck, Ulrich, Gars a. Inn, *08.03.1962; Sperling, Barbara, Erdweg, *04.05.1956.
2022-04-20: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Sperling, Barbara, Erdweg, *04.05.1956. Bestellt: Geschäftsführer: Durejka, Stefan, Bad Endorf, *03.07.1986, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Dr. Schätz, Michael, München, *14.12.1965.