2009-10-05: Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Gesellschafterversammlung), § 8 (Verfügung über Geschäftsanteile), § 12 (Einziehung) und § 16 (Veröffentlichung) beschlossen. Geschäftsanschrift: Buchholzer Straße 38 a, 30629 Hannover. Bestellt als Geschäftsführer: Hutschenreuter, Gerd, Burgdorf, *24.04.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-07-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Hutschenreuter, Gerd, Burgdorf, *24.04.1965; Dipl.-Ing. Kottmeier, Ralf, Nienhagen, *21.04.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Köhler, Jürgen, Hannover, *02.04.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-01-25: Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Die Gesellschaft wird durch den Liquidator vertreten. Geändert, nun: Liquidator: Köhler, Jürgen, Hannover, *02.04.1962. Die Gesellschaft ist aufgelöst.