2009-03-20: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 25.08.1998. Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Dortmund (bisher Amtsgericht Dortmund HRB 13308) nach Oer-Erkenschwick beschlossen. Geschäftsanschrift: Schachtstr. 15 a, 45739 Oer-Erkenschwick. Gegenstand: die Montage, der Vertrieb und die Erstellung von kälte- und klimatechnischen Einrichtungen und der Handel mit Gegenständen aller Art, die in das Gebiet der Kälte- und Klimatechnik fallen. Stammkapital: 51.000,00 DEM. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Geschäftsführer: Spengler, Fritz-Rudolf, Castrop-Rauxel, *19.04.1954, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-05-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Spengler, Fritz-Rudolf, Castrop-Rauxel, *19.04.1954. Neu bestellt als Geschäftsführer: Spengler, Petra, Datteln, *27.08.1956, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-06-23: Die Gesellschafterversammlung vom 9.6.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Verpfändung, Belastung, Abtretung von Geschäftsanteilen) beschlossen.
2020-07-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Spengler, Petra, Datteln, *27.08.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Becker, Hartmut, Dortmund, *04.03.1964, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.