2021-07-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Brea-Krüger, Mariana, Wedemark, *10.09.1950. Bestellt als Geschäftsführer: Krüger, Winfried, Hannover, *05.02.1939, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-08: Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Wedemark beschlossen. Wedemark. Neue Geschäftsanschrift: Wietze-Aue 71, 30900 Wedemark.