2008-02-12: Die Gesellschafterversammlung hat am 15.11.2007 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 870,81 auf EUR 52.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § § 7 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 8 (Abfindung), 12 (Vertretung) beschlossen. 52.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Brügmann, Peter, Niedernhausen. Bestellt als Geschäftsführer: Althoff, Michael, Dülmen, *30.05.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-11-15: Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9a (Beirat) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Prof. Dr. Reichart, Paul, Dinslaken.
2017-04-28: Die Gesellschafterversammlung vom 06.04.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: IMM Institut für Moderation und Management GmbH.