2018-03-07: Firma: IMMA Immobilien Management GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Breitenbachstraße 10, 13509 Berlin; Gegenstand: Die Erbringung von Hausverwaltungstätigkeiten und sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Unterhaltung, der Verwaltung und der Veräußerung von Immobilien, der Erwerb und Betrieb von technischen Anlagen und Einrichtungen für die Versorgung von Immobilien sowie das Forderungsmanagement und die Durchführung von Inkassodiensten, insbesondere für Immobiliengesellschaften. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten gemäß § 34 c GewO. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Dr. Müller, Carsten, *12.04.1965, Lünen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Schrade, Matthias Stefan, *07.04.1979, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3.
Rehwald, Swen, *13.06.1975, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 18.12.2015
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.01.2018 ist der Sitz der Gesellschaft von Lünen (Amtsgericht Dortmund, HRB 28041) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 02.02.2016
2018-08-29: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Müller, Carsten
2021-06-10: Änderung zu Nr. 3: Änderung hinsichtlich des Wohnortes, nunmehr: Geschäftsführer: Rehwald, Swen, *13.06.1975, Waren ; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-12-21: Geschäftsführer: 4.
Stich, Matthias Hubert, *03.06.1969, Templin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-04-12: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Rehwald, Swen; Geschäftsführer: 5.
Jakobs, Ralf Michael, *04.10.1968, Leipzig; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen