2007-08-20: Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 2 (Sitz) und § 10 (Bekanntmachungen) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Nagold. Bestellt als Geschäftsführer: Trunte, Hans-Jürgen, Egenhausen, *21.10.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Trunte, Mirjam, 20.03.1969, Egenhausen.
2011-05-30: Die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Egenhausen. Neue Geschäftsanschrift: Meisenweg 3, 72227 Egenhausen.